本文目录一览:
贵州省农业委员会的各级机构领导
1、省农业委员会(省委农工委)机关行政编制145名。
2、黄家培(省政府党组成员、省委农工委书记、省农委党组书记)。刘福成(省农委党组副书记、主任):主持全面工作。分管办公室、人事处、财务处、审计处、机关服务中心。
3、在州长领导下负责处理州政府的日常工作,协助冯仕文同志协调金融工作,协助杨胜勇同志抓国有企业改革工作。2010年8月5日起担任中共湄潭县委书记,主持县委全面工作。2013年1月至2015年2月,任贵州省农业委员会副主任。
4、影响:农业资源丰富,生态环境良好,森林覆盖率接近50%,空气质量优良,水土清洁干净,具有“山、水、气、土”优势组合的独特环境条件。
5、-20010 贵州省人民政府办公厅秘书七处副处长兼领导秘书;20010-20004 贵州省人民政府办公厅正处级秘书;20004-20102 贵州省人民政府办公厅秘书七处处长;20102- 贵州省农业委员会党组成员、副主任 。
6、副厅级。全国人大农业与农村委员会为省部级,省人大农业与农村委员会为厅级,所以省人大农业与农村委员会副主任为副厅级。
贵州省农业厅的领导信息
黄家培(省政府党组成员、省委农工委书记、省农委党组书记)。刘福成(省农委党组副书记、主任):主持全面工作。分管办公室、人事处、财务处、审计处、机关服务中心。
年7月加入中国共产党。1957年毕业于贵阳农业学校。1958年后,在贵州省农业厅,中共贵州省委农村工作部、省农林办公室工作。1971年2月,任贵州塑料厂厂部秘书、车间党支部书记。
朝霞不出门,晚霞行千里。祝福你们健康、长寿”5月12日,在贵州省农业农村厅干部光荣退休仪式上,厅党组书记、厅长张集智真挚诚恳的讲话,如同春日暖阳一般温暖了13位新退休同志的心。岁月如梭弹指间,沧海桑田数十年。
-20010 贵州省人民政府办公厅秘书七处副处长兼领导秘书;20010-20004 贵州省人民政府办公厅正处级秘书;20004-20102 贵州省人民政府办公厅秘书七处处长;20102- 贵州省农业委员会党组成员、副主任 。
贵州省乡村振兴局局长是正厅。省乡村振兴局一般是正厅或副厅架构,为省政府直属机构,并由省级农业农村部门统一领导、管理。省乡村振兴局是由原来的扶贫办演变而来,为农业农村厅代管的副厅级单位,县一级别应该是副科级单位。
贵州省委直属机关办公厅办公室领导成员名单
1、9--19709 贵州省革委办公室批林整风办公室、专案组打字员。19709--19710 四川大学经济系政治经济学专业学习。
2、李保芳党组书记、主任,省委国防工委书记主持全面工作,分管政策研究室。
3、工作分工:主持省环保厅全面工作翟春宝,男,苗族,1955年11月生,山东东阿人,1976年9月加入中国共产党,1974年9月参加工作,中央党校政治经济学专业毕业,研究生学历。现任贵州省环境保护厅党组成员、副厅长。
4、陈熵(贵州省铁路建设办公室常务副主任(正厅长级)、贵州省发展和改革委员会副主任兼、党组成员):分管交通运输处、铁路投资公司。
贵阳市国土资源局的领导信息
1、市住房资金管理中心党组书记、主任,市住房制度改革办公室主任;20012至今贵州省贵阳市国土资源局局长、党组书记。陈 茜 常务副局长、党组成员分工:分管人事、耕地保护、政策法规和执法监察等方面的工作。
2、姓 名:朱立军民 族:汉族职 务:厅长、厅党组书记分管工作:主持厅的全面工作和党组工作。分管办公室、财务处、人事处。联系省国土资源厅会计结算中心、毕节市国土资源局。
3、陈茜,女,20011至今贵州省贵阳市国土资源局党组成员、副局长。
贵州省发展和改革委员会的领导分工
1、张杰,男,1961年11月生,穿青人,大学学历(经济学学士),现任贵州省发展和改革委员会副主任、党组成员、贵州省扶贫生态移民工程领导小组办公室常务副主任(正厅长级)。
2、贵州省安顺市委常委,市人民政府常务副市长、党组副书记,市行政学院院长2011年11月29日当选为中共安顺市第三届委员会常委20104-- 贵州省发展和改革委员会党组副书记、副主任(正厅长级),贵州省能源局党组书记、局长。
3、起挂职任贵州省毕节地委委员、地区行署副专员,挂职一年);20011--20112 贵州省发展和改革委员会党组成员、贵州省实施西部大开发战略工作领导小组办公室副主任。 20112--贵州省发展和改革委员会巡视员。
4、观山湖区委书记,市人民政府党组成员、副市长;2015年06月至2016年01月,任贵阳市委常委、观山湖区委书记;2016年01月至今,任贵州省发展和改革委员会副主任。 贵阳市九届市委委员;贵阳市十三届人大代表。